Galerias de Comandantes
Comando de Fronteira de Bagé
Marechal Manuel Luiz Osório
|
Brigadeiro Antônio de Sampaio
|
Marechal Emilio Luiz Malett
|
3ª Brigada de Cavalaria
General Alfredo Barbosa 1909 a 1910 |
Marechal João José da Luz 1911 a 1914 |
General Joaquin Ignacio B. Cardoso 04 Mar 1915 a 26 Abr 1916 |
3ª Divisão de Cavalaria
Coronel Gerônimo F. do Nascimento 07 Set 1926 a 06 Mar 1927 |
General Francisco de Bária P. da Silveira 03 Mar 1927 a 11 Jan 1929 |
General Américo de Moura
|
General João Carlos de F. Bordini 08 Fev 1934 a 20 Jun 1934 |
General Cristóvão F. da Silva
|
Coronel Raimundo Sampaio
|
General Antônio Fernandes Dantas 22 Ago 1938 a 16 Abr 1939 |
General Milton de Freitas Almeida 24 Jul 1939 a 28 Mar 1942 |
General Conrabert Pereira da Costa 07 Ago 1942 a 03 Sez 1943 |
Coronel Brasiliano Americano Freire 20 Nov 1943 a 23 Jun 1944 |
General Francisco B. Fortes Oliveira 24 Jun 1944 a 12 Jun 1945 |
General Estevão de S. Lima
|
General João T. Barbosa
|
General José C. S. Vasconcelos
|
General Félix de Azambuja Brilhanti 24 Mai 1950 a 24 Ago 1951 |
General José Machado Lopes
|
General Augusto F. de A. C. Lima 20 Mai 1953 a 22 Abr 1954 |
General Inimá Siqueira
|
General Milton Cezimba
|
General Ladário Pereira Telles
|
|
|||
General Arthur D. de Sá e Souza 14 Mar 1959 a 17 Jul 1960 |
General Alberto Ribeiro Paz 27 Set 1960 a 04 Nov 1961 |
General Álvaro Tavares Carmo 27 Nov 1961 a 10 Set 1962 |
General Hugo Garrastazu 10 Set 1962 a 16 Nov 1964 |
General Antônio Jorge Corrêa 04 Fev 1965 a 16 Jan 1966 |
General Fritz Azevedo Manso
|
General Argus Lima
|
3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada
General João Jacobus Pellegrini
|
General Antônio Hamilton Mourão 12 Fev 1970 a 07 Jun 1973 |
||
General Ênio Gouveia dos Santos 07 Jun 1973 a 16 Jan 1975 |
General Paulo Miranda Leal
|
General Edson Boscacci Guedes
|
General Milton P.Teixeira Rosa 30 Jan 1978 a 14 Mai 1979 |
General Ernani Jorge Corrêa 14 Mai 1979 a05 Fev 1981 |
General Hans Gerd Hattenburg 19 Mai 1981 a 07 Abr 1983 |
General Geise Ferrari 09 Mai 1983 a 09 Jun 1985 |
General Dickens Ferraz 09 Jan 1985 a 10 Fev 1987 |
General Aluisio Bolívar Budó
|
General Paulo Ricardo Naumann
|
General Décio Angelo Fonini
|
General Luis F. M. Candiota
|
General Newton Mousinho de Albuquerque 10 Fev 1995 a 07 Fev 1996 |
General Renaldo Quintas Magioli 07 Fev 1996 a 06 Fev 1998 |
General João Taceli Finamor Machado 22 Abr 1998 a 21 Jan 2000 |
General Ronald Silva Marques
|
General Sérgio Costa de Castro
|
General
|
General 13 Mai 2005 a 13 Jul 2007 |
General
|
General Luiz Carlos Rodrigues Padilha 28 Ago 2008 a 27 Abr 2010 |
General 28 Abr 2010 a 13 Abr 2012 |
General 14 Abr 2012 a 26 Abr 2014 |
General Arnaldo Alves da Costa Neto 27 Abr 2014 a 21 Jan 2016 |
|
|
||
General Hertz Pires do Nascimento 22 Jan 2016 a 26 Abr 2017 |
General José Ricardo Vendramin Nunes 27 Abr 2017 a 16 Ago 2018 |
General Carlos Augusto Ramires Teixeira 17 Ago 2018 a 23 Ago 2019 |
General
Julio Cesar Palú Baltieri 24 Ago 2019 a 17 Abr 2020 |
General
Anysio Luiz Crespo Alves Negrão 18 Abr 2020 a 23 Abr 2021 |
General
Carlos Vinicius Teixeira de Vasconcellos 24 Abr 2021 a 11 Ago 2022 |
General
Marco Aurélio Baldassarri 11 Ago 2022 a 19 Ago 2023 |
Redes Sociais